2005-09-20: Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 51.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 26.075,89 um EUR 924,11 auf EUR 27.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) und § 7(Gesellschafterversammlung) sowie § 13 (Wettbewerbsverbot) zu ändern. Nicht mehr Geschäftsführer: Kellermann, Margret, Nottuln, *08.07.1956. Bestellt zum Geschäftsführer: Kellermann, Hubertus, Nottuln, *09.09.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-09: Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 9 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2021-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Kellermann, Hubert, Nottuln, *11.08.1956.