2015-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Focke, Doris; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Focke, Jürgen; Geschäftsführer: 3.
Häfker, Thomas, *02.02.1958, Langwedel; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Geschäftsführer: 4.
Kirst, Werner, *30.06.1948, Verden/Aller; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Geschäftsführer: 5.
Schröder, Cord, *05.09.1960, Nienburg; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Geschäftsführer: 6.
Steinkamp, Irmin, *27.10.1966, Hemslingen; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Geschäftsführer: 7.
Stichling, Knut, *25.08.1965, Rotenburg (Wümme); mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten
2017-01-25: Vertretungsregelung: Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen ergänzt: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
2017-01-27: Vertretungsregelung: Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt ergänzt: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die gemeinschaftliche Vertretungsbefugnis eines Geschäftsführers zusammen mit einem Prokuristen kann erteilt werden.
2017-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Kirst, Werner; Geschäftsführer: 8.
Wedig, Peter, *12.04.1965, Verden/Aller; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind
2021-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Häfker, Thomas; Geschäftsführer: 9.
Witzmann, Holger, *04.01.1977, Hannover