2009-01-23: Geschäftsanschrift: Ladestraße 2, 49413 Dinklage. Geschäftsführer: Hubbermann, Bernard, Vechta, *28.05.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bröring, Heinrich, Kaufmann, Dinklage, *20.04.1942.
2010-10-08: Geschäftsführer: von Glahn, Ulrich, geb. Meyer, Oldenburg, *23.08.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hubbermann, Bernard, Vechta, *28.05.1966.
2013-11-08: Besondere Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Helms, Walter, Osnabrück, *13.08.1951; von Glahn, Ulrich, Oldenburg, *23.08.1974, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Bröring, Jan, Dinklage, *07.03.1960; Bröring, Heinrich, Dinklage, *24.04.1981; Bröring, Bernd, Dinklage, *20.06.1986, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: von Glahn, Ulrich, Oldenburg, *23.08.1974.
2015-03-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Erdhaus, Michael, Alfhausen-Thiene, *11.04.1978.
2016-01-05: Bestellt als Geschäftsführer: Dullweber, Rainer, Barßel-Harkebrügge, *15.08.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Helms, Walter, Osnabrück, *13.08.1951.
2017-04-21: Geschäftsführer: Erdhaus, Michael, Alfhausen Thiene, *11.04.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Erdhaus, Michael, Alfhausen-Thiene, *11.04.1978.
2021-11-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Dullweber, Rainer, Barßel-Harkebrügge, *15.08.1972.