2007-10-08: Geschäftsführer: Müller, Björn, Bonn, *04.01.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Müller, Björn, Bonn, *04.01.1975.
2013-05-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Wolfgang, Königswinter, *06.02.1948.