2007-04-23: HAGEDORN Aktiengesellschaft, Osnabrück (Osnabrück). Bestellt als Vorstand: Brenscheidt, Dirk, Witten, *29.04.1959; Dr. Nagorski, Herbert, Kempen, *23.09.1955, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Geändert, nun: Vorstand: Brauch, Dirk, Dipl.- Kaufmann, Melle, *05.03.1944, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Brenscheidt, Dirk, Witten, *29.04.1959.
2007-07-30: HAGEDORN Aktiengesellschaft, Osnabrück (Osnabrück). Nicht mehr Vorstand: Brauch, Dirk, Dipl.- Kaufmann, Melle, *05.03.1944.
2012-05-29: Geschäftsanschrift: Lotter Straße 95/96, 49078 Osnabrück. Nicht mehr Vorstand: Brenscheidt, Dirk, Witten, *29.04.1959; Dr. Nagorski, Herbert, Kempen, *23.09.1955. Bestellt als Vorstand: Brauch, Dirk, Melle, *05.03.1944.
2012-08-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kuhlmann, Christian, Bramsche, *11.10.1961.
2012-09-11: Durch Beschluss des Amtsgerichts Osnabrück (41 IN 14/12) vom 30.08.2012 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.
2016-02-15: Neue Geschäftsanschrift: Rheiner Landstr. 195a, 49078 Osnabrück. Bestellt als Vorstand: Hofmann, Gerd, Weiden/Oberpfalz, *06.01.1960, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Kuhlmann, Christian, Bramsche, *11.10.1961; Meyer, Stefan, Lingen, *26.09.1967; Dr. Mons, Horst, Ibbenbüren, *18.12.1954. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2016-03-08: Nicht mehr Vorstand: Brauch, Dirk, Melle, *05.03.1944.