2007-01-30: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hagen, Rolf Christian; Geschäftsführer: 3. Hagen, Rolf Horst, *16.04.1967, Beaconsfield Quebec/Canada; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-11-22: Vorstand: Geschäftsführer: 4.
Parbs, Christian, *15.09.1967, Dortmund, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: 5.
Protz, Tino, *30.10.1959, Neumünster, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Marci, Jörg.