2005-10-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dressel, Rainer, Verleger, Riemerling. Bestellt: Geschäftsführer: Liebelt, Rainer, Lenggries, *05.11.1941, einzelvertretungsberechtigt und befugt die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit der HALLO-Verlag GmbH & Co.KG bzw. der HALLO-Verlag Verwaltungsgesellschaft mbH uneingeschränkt zu vertreten.
2006-02-01: Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: HALLO Logistik GmbH. Bestellt: Geschäftsführer: Königbauer, Georg J., Murnau, *12.02.1964; Schneider, Dieter-Maximilian, Oberhaching, *17.01.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-02-07: Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2007 hat die Änderung des § 2 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: München.
2007-08-23: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Waldenmaier, Heinz-Gerd, Berg-Kempfenhausen, *29.01.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-03: Der mit der HALLO-Verlag GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRA 40110) abgeschlossene Beherrschungsvertrag vom 05.10.1998 ist durch Vertrag vom 15.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2014 hat zugestimmt.
2015-12-19: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Dessauerstraße 10, 80992 München. Bestellt: Geschäftsführer: Ingrisch, Alexandra, Pürgen, *02.02.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-02: Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 5.10.1998 mit der HALLO-Verlag GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Haar ist durch Kündigung zum 31.12.2015 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2020-06-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brand, Karl-Heinz, Großweil, *13.12.1962. Bestellt: Geschäftsführer: Lötzer, Marius, Antdorf, *11.04.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-24: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Gipser, Alexandra, Pürgen, *02.02.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.