2008-07-08: Geschäftsführer:; 2. von Eberhardt von Klot-Heydenfeldt, Dorathea, geb. Greis, *08.01.1950, Berlin.
2008-07-24: Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; hinsichtlich des Vornamens; Geschäftsführer:; von Eberhardt von Klot-Heydenfeldt, Dorothea, geb. Greis, *08.01.1950, Berlin.
2010-01-13: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Fasanenstr. 74, 10719 Berlin Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. von Eberhardt von Klot-Heydenfeldt, Dorothea, geb. Greis.
2011-07-22: Geschäftsführer:; 3. Baronesse von Toll, Amelie, *28.11.1981, Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Gräfin von Hardenberg, Isa, geb. Hahn Prokura: 1. Bücken, Christine, *22.08.1972, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 2. Schilly, Kerstin, *02.02.1973, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2011-08-29: Prokura: Änderung zu Nr. 1:; Bücken, Christine; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; Änderung zu Nr. 2:; Schilly, Kerstin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2013-07-10: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Baronesse von Toll, Amelie; Geschäftsführer:; 4. Schildknecht, Patrick, *25.12.1972, Uitikon Waldegg/Schweiz.
2014-07-14: Geschäftsführer: 5.
Bilges, Hans-Erich, *23.09.1944, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2014-09-15: Stamm- bzw. Grundkapital: 71.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.04.2014 ist das Stammkapital zunächst um 22.000 EUR auf 47.000 EUR und sodann um 24.000 EUR auf 71.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital).
2014-09-15: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Alte Jakobstraße 79/80, 10179 Berlin
2015-10-23: Firma: Hardenberg Consultum GmbH; Stamm- bzw. Grundkapital: 109.000,00 EUR; Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Schildknecht, Patrick; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Bücken, Christine; Nicht mehr Prokurist: 2. Schilly, Kerstin; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2015 ist das Stammkapital um 38.000 EUR auf 109.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 , § 3 (Stammkapital), § 9 (Gesellschafterbeschlüsse).
2016-02-29: Stamm- bzw. Grundkapital: 134.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2015 ist das Stammkapital um 25.000 EUR auf 134.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 .
2016-08-11: Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG aufgelöst.
2021-08-31: Rechtsverhaeltnis: Die vermögenslose Gesellschaft ist auf Grund des § 394 FamFG von Amts wegen gelöscht.