2008-06-09: Die Gesellschafterversammlung hat am 21.05.2008 beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 34.435,41 aus Gesellschaftsmitteln auf EUR 60.000,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern, § 5 Absatz 3 c) (Geschäftsführung, Vertretung) des Gesellschaftsvertrages zu ändern, § 7 Absatz 2 (Gesellschafterbeschlüsse) des Gesellschaftsvertrages zu ändern, § 15 (Bekanntmachungen) des Gesellschaftsvertrages zu ändern.
2022-02-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Bachmann, Dieter, Köln, *13.04.1952. Einzelprokura: Böhler, Jonas, Köln, *10.10.1985.