2006-10-04: Bestellt als Geschäftsführer: Colvard, Craig, Phoenix / USA, *30.07.1970, einzelvertretungsberechtigt.
2006-12-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Müllers, Axel, Aachen, *27.09.1969.
2009-03-31: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hückelhoven nach Erkelenz beschlossen. Geschäftsanschrift: Koepestraße 17, 41812 Erkelenz.
2019-02-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Luxemburger Straße 19, 41812 Erkelenz.
2019-11-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Kesselmann, Joshua David, Vancouver/Kanada, *19.04.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Kesselman, Basilia, Vancouver B.C. / Kanada, *19.05.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.