2014-05-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Hildebrand, Peter, Fuldatal, *17.06.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Hartmann, Olaf, Voerde, *30.07.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Wesel beschlossen. Wesel. Geschäftsanschrift: Im Großen Feld 13, 46485 Wesel.