2012-10-12: Bestellt als Geschäftsführer: Altinger, Thomas, Pforzheim, *28.04.1975; Hans, Mathias Gabriel, Waghäusel, *16.07.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Burkhardt, Hans, Graben-Neudorf, *27.01.1949; Hans, Peter, Waghäusel, *13.09.1948.