2018-02-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.12.2017 mit Nachtrag vom 31.01.2018. Geschäftsanschrift: Currypark 19, 86911 Dießen am Ammersee. Gegenstand des Unternehmens: Betreiben eines IT-Systemhauses inklusive der damit verbundenen Beratungsleistung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Nguyen, Thuy Duong, Mühlheim am Main, *11.09.1973, einzelvertretungsberechtigt.
2019-06-07: Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2019 hat die Änderung des § 20 Ziffer 2 der Satzung beschlossen.
2019-11-06: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Billerberg 5, 82266 Inning a. Ammersee. Bestellt: Geschäftsführer: Jauns, Alexander, Dießen am Ammersee, *27.11.1979; Lutz, Matthias, Mühlheim, *16.12.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Nguyen, Thuy Duong, Mühlheim am Main, *11.09.1973.