2016-01-08: Firma: HCI Healthcubator Consulting und Innovation GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Rosenstraße 18, 10178 Berlin; Gegenstand: Beratung von Unternehmen, die im Gesundheitswesen tätig sind, insbesondere zu Fragen der Strategie, des Managements, des Projektmanagements, des Innovationsmanagements, der Entwicklung neuer Produkte und Services, der Informationstechnologie sowie Entwicklung von Software und die Unterstützung von Unternehmen im Gesundheitswesen bei deren Gründung und Wachstum mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Geschäfte nach dem KWG; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Dr. Jaeger, Hartwig, *21.01.1969, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Dr. Langkafel, Peter, *29.02.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 06.01.2016
2016-05-11: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2016 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2016-08-30: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Oranienburger Straße 66, 10117 Berlin
2017-05-26: Geschäftsführer: 3.
Dr. Fleige, Gerrit, *28.07.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-03-09: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dr. Fleige, Gerrit
2018-10-10: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Wöhlertstraße 12-13, 10115 Berlin
2021-06-25: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Oberwallstraße 6, 10117 Berlin