2017-01-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Jahn, Heinz, Kürten, *05.04.1950. Nach Änderung des Wohnortes: Geschäftsführer: Schmiauke, Hans-Werner, Bergisch Gladbach, *06.02.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-25: Bestellt als Geschäftsführer: Wessollek, Norbert Waldemar, Engelskirchen, *29.04.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmiauke, Hans-Werner, Bergisch Gladbach, *06.02.1953.