2005-03-11: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2004 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 97.741,62 EUR auf 200.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
2005-06-15: Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2005 hat die Änderung der Satzung beschlossen: ein neuer § 6a (Aufsichtsrat) wurde eingefügt.
2008-02-20: Die Gesellschafterversammlung vom 10.1.2008 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Hecht Technologie GmbH.
2010-11-22: d. Ilm. Geschäftsanschrift: Schirmbeckstraße 17, 85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm.
2013-01-14: d. Ilm. Prokura erloschen: Helmer, Manfred, Pfaffenhofen a.d. Ilm. Einzelprokura: Hecht, Jan, Pfaffenhofen a.d. Ilm, *14.08.1982.
2013-07-03: d. Ilm. Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2013 hat die Satzung neu gefasst.
2015-06-30: d. Ilm.Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2015 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 300.000,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Stammkapital: 500.000,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Hecht, Jan, Pfaffenhofen an der Ilm, *14.08.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hecht, Jan, Pfaffenhofen a.d. Ilm, *14.08.1982.
2016-03-02: d. Ilm. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Behringer, Markus, Petershausen, *01.02.1983.
2017-02-23: d. Ilm. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hecht, Günther, Mühlenbautechniker, Pfaffenhofen a.d. llm.
2021-08-25: d. Ilm. Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2021 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.500.000,00 EUR und die Änderung des § 3 und § 5 (Geschäftsführer, Vertretungsmacht, Geschäftsführungsbefugnisse) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Stammkapital: 2.000.000,00 EUR.
2022-04-09: d. Ilm. Bestellt: Geschäftsführer: Behringer, Markus, Petershausen, *01.02.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Behringer, Markus, Petershausen, *01.02.1983.