2008-08-28: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2008 ist § 8 der Satzung geändert..
2009-02-05: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.11.2008 ist § 8 (Gesellschafterversammlung)des Gesellschaftsvertrages geändert. Geschäftsanschrift eingetragen..
2010-07-07: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.06.2010 ist das Stammkapital unter entsprechender Änderung von § 4 des Gesellschaftsvertrages aus Gesellschaftsmitteln um 11.500,00 EUR auf 50.000,00 EUR erhöht..
2011-10-10: Geschäftsführer: 2.
Fremgens, Sebastian, *25.09.1980, Flensburg; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten.
2015-02-09: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kleine-Sötebier, Rolf; Änderung zu Nr. 2: Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer: Fremgens, Sebastian; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Prokura: 1.
Kleine-Sötebier, Rolf, *20.03.1953, Dissen; Einzelprokura.
2018-02-08: Nicht mehr Prokurist: 1. Kleine-Sötebier, Rolf.
2020-08-10: Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer: Fremgens, Sebastian; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.