2016-07-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wieduwilt, Horst, Teutschenthal, *23.10.1951. Bestellt: Geschäftsführer: Bley, Torsten, Halle , *06.09.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bley, Torsten, Halle , *06.09.1969.
2017-04-11: Neuer Sitz: Halle . Geschäftsanschrift: Zscherbener Landstraße 17, 06126 Halle . Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Bley, Torsten, Bad Lauchstädt, *06.09.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.