2007-10-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Niemella, Bernd, Heidesheim, *26.02.1969.
2009-06-23: Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 39, 65189 Wiesbaden. Bestellt als Geschäftsführer: Rieger, Björn-Christoph, Wiesbaden, *15.02.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Huber, Stefan, Bad Kreuznach, *16.05.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kern, Jörg, Solms, *20.03.1963. Prokura erloschen: Rieger, Björn-Christoph, Wiesbaden, *15.02.1968.
2011-10-07: Die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: HEICO Property Partners GmbH. Prokura erloschen: Niemella, Bernd, Heidesheim, *26.02.1969. Einzelprokura: Roscher, Bernd, Auerbach, *27.05.1955. Prokura geändert bei: Einzelprokura: Kern, Jörg, Solms, *20.03.1963.
2013-09-26: Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: Ist das strategische und operative Facility Management/Gebäudemanagement, Real Estate Management, Vermietung und Verwaltung von Immobilien, Property Value Management, Immobilienentwicklung und Consultance, Maincontractor, IT-Solutions, Entwurf und Planung von Einrichtungen und Sonderausstattungen für Hotels, Büro- und Verwaltungsgebäude.
2014-10-22: Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 225.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Neues Stammkapital: 250.000,00 EUR.