2010-05-04: Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und § 14 (Bekanntmachungen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 25.564,59 EUR umgestellt und um 4.435,41 EUR auf 30.000,00 EUR erhöht. Geschäftsanschrift: Olgastr. 15, 89518 Heidenheim an der Brenz. Stammkapital nun: 30.000,00 EUR. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert bei Geschäftsführer: Wilhelm, Hans-Jörg, Heidenheim an der Brenz, *07.01.1946, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-10-08: Bestellt als Geschäftsführer: Wilhelm, Dirk Martin, Heidenheim an der Brenz, *04.01.1978.
2013-04-30: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Wilhelm, Dirk Martin, Heidenheim an der Brenz, *04.01.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-12: Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.