2007-04-16: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Hofmann, Konrad, Nürnberg, *27.10.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-04-16: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Hofmann, Konrad, Nürnberg, *27.10.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-04-17: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Hofmann, Konrad, Nürnberg, *27.10.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-15: Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2008 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen. Neue Firma: HEISAB GmbH.