2009-03-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hertwig, Utta-Gabriele, Werdau, *21.12.1947. Bestellt: Geschäftsführer: Bauch, Uwe, Chemnitz, *29.01.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Kröber, Romy, Schwarzenberg, *08.09.1980.
2015-01-05: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Ist ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinsam. Nun Liquidator: Bauch, Uwe, Limbach-Oberfrohna, *29.01.1964. Prokura erloschen: Kröber, Romy, Schwarzenberg, *08.09.1980.
2019-01-24: Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erloschen.