2006-03-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Lehne, Ralf, Bad Arolsen, *09.06.1959; Dr. Streidt, Gunnar, Berlin, *09.02.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Stute, Thorsten, Hamm, *19.08.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-05-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kuhn, Stefan, Merzig, *08.07.1962.
2009-07-28: Geschäftsanschrift: Prof.-Bier-Straße 1 - 5, 34454 Bad Arolsen. Nicht mehr Geschäftsführer: Fenski, Reinhard, Butzbach, *04.10.1953. Geändert, nun: Geschäftsführer: Stute, Thorsten, Hamm, *19.08.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Griese, Horst, Bad Arolsen, *27.02.1956.
2009-11-26: Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Griese, Horst, Bad Arolsen, *27.02.1956; Kuhn, Stefan, Merzig, *08.07.1962.
2010-04-27: Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2009 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 17.976,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Neues Stammkapital: 2.600.000,00 EUR.
2010-06-23: Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neuer Gegenstand: Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Baubeschlägen, Sanitärprodukten, Produkten für Barierefreies Wohnen (BFW), elektronischen Schließsystemen und sonstigen Gegenständen aus Kunststoffen, Metall oder aus anderen geeigneten Materialien, insbesondere für den Baubeschlag- und Sanitärmarkt.
2018-04-06: Prokura erloschen: Griese, Horst, Bad Arolsen, *27.02.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bechte, Veit, Vilsbiburg, *06.06.1961; Küper, Christiane, Köln, *28.11.1967; Rohde, Klaus, Lichtenfels-Fürstenberg, *10.09.1960.
2020-11-13: Prokura erloschen: Rohde, Klaus, Lichtenfels-Fürstenberg, *10.09.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Polzer, Thomas, Baunatal, *21.04.1965. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bechte, Veit, Vilsbiburg, *06.06.1961; Küper, Christiane, Köln, *28.11.1967.
2020-11-25: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bechte, Veit, Gerzen/Lichtenhaag, *06.06.1961.