2010-11-01: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.10.2010. Geschäftsanschrift: Schützenstraße 6, 49770 Herzlake. Gegenstand: Handel mit Textilien und das Erbringen von logistischen Dienstleistungen sowie die Beteiligung an allen Industrie- und Handelsgesellschaften. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Köllen, Klaus, Lingen, *09.12.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Köllen, Klaus, Lingen, *09.12.1977. Bestellt als Geschäftsführer: Hahn, Christian, Ebensfeld, *05.01.1975.
2017-12-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Hahn, Christian, Ebensfeld, *05.01.1975. Bestellt als Geschäftsführer: Schaper, Irene, Haselünne, *09.04.1979.
2019-11-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Schaper, Irene, Haselünne, *09.04.1979. Bestellt als Geschäftsführer: Küpper, Jens, Molbergen, *07.07.1977.