2007-04-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Gooß, Hermann, Otterndorf, *06.11.1950.
2015-01-06: Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 mit Ergänzung vom 29.12.2014 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2018-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 200,00 EUR auf 25.200,00 EUR beschlossen. 25.200,00 EUR.
2022-02-09: Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Lindschau, Nis, Otterndorf, *05.12.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.