2020-01-16: Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 7 (Gesellschafterversammlung) sowie die Streichung des § 9 (Beirat) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Wagner, Horst Volker, Steinen, *02.03.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Grimmeisen, Walter, Lörrach, *22.08.1943.