2019-01-14: Bestellt Geschäftsführer: Bahr, Claudia, Hamburg, *28.08.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Meyer, Marco, Steuerberater, Pinneberg, *19.06.1969.
2019-01-22: Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 9, 13, 14, 15 und 19 sowie die Einfügung eines neuen § 20 beschlossen. Der bisherige § 20 ist nunmehr § 21. Bestellt Geschäftsführer: Gerhardt, Carola Rosemarie, Hamburg, *20.06.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-06: Geburtsdatum berichtigt, nun: Geschäftsführer: Bahr, Claudia, Hamburg, *23.11.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.