2016-11-18: Bestellt: Geschäftsführer: Gentzsch, Oliver, Elstertrebnitz, *31.05.1981. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert: Geschäftsführer: Müller, Albrecht, Kraftsdorf, *05.01.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-03: Geändert, nun: Geschäftsführer: Gentzsch, Oliver, Elstertrebnitz, *31.05.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Müller, Albrecht, Kraftsdorf, *05.01.1955.