2005-11-10: Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2005 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 350.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlage), 18 (Veröffentlichungen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 500.000,00 EUR.
2017-01-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tannert, Ulrich, Chemnitz, *23.11.1951; Trageser, Erwin, Chemnitz, *12.07.1951. Bestellt: Geschäftsführer: Seibt, Carsten, Chemnitz, *20.11.1958; Tannert, Dirk, Chemnitz, *05.07.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.