2006-10-04: Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2006 hat die Änderung des § 3 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Betreiben von Tankstellen und der dazugehörigen technischen Leistungen und Servicedienste einschließlich des üblichen dazugehörigen Handels, ferner Handel und Reparatur sowie Vermietung von Fahrzeugen und Agrartechnik.
2008-01-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stockhaus, Karl Otto, Agraringenieur, Weißensee. Bestellt: Geschäftsführer: Pfaffen, Jürgen, Weißensee, *12.07.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-01-30: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Paffen, Jürgen, Weißensee, *12.07.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-25: Gemäß § 3 Abs.1 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Straußfurter Straße 3, 99631 Weißensee. Der mit der Agrargenossenschaft Weißensee e.G. mit dem Sitz in Weißensee (Amtsgericht Jena GnR 100122) als herrschender Gesellschaft abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.04.1994 ist durch Vertrag vom 23.09.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 23.09.2014 zugestimmt.
2020-05-07: Prokura erloschen: Ziese, Gerald, Motorenschlosser, Günstedt, *29.10.1956. Einzelprokura: Puttkammer, André Werner Otto, Günstedt, *27.08.1982.