2009-06-12: Prokura erloschen: Rakowski, Gerhard, Oldenburg, *02.09.1959. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Thölke, Andreas, Edewecht, *21.08.1964.
2011-02-25: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hannemann, Thomas, Bremen, *08.07.1962.
2013-07-12: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schinzing, Peter, Oldenburg, *05.06.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-11-01: Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft) beschlossen.
2017-02-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schinzing, Peter, Oldenburg, *05.06.1958.
2019-03-18: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Küster, Thomas, Wardenburg, *06.10.1985.
2021-07-08: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Eilers, Kassandra, Varel, *23.12.1995; Mauritz, Michael, Essen, *07.08.1975.