2007-04-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.02.2007. Gegenstand: Die mechanische Fertigung von Sonderteilen im Metallbereich und Werkzeugbau sowie alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Jostameling, Nico, Schloß Holte-Stukenbrock, *09.04.1978; Tekaia, Klaus, Hövelhof, *23.11.1959.
2011-01-31: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.
2020-04-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Tekaia, Klaus, Hövelhof, *23.11.1959. Geschäftsführer: Ludolf, Dennis, Büren, *16.10.1985.