2021-11-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Kirchhoff, Hanno, Düsseldorf, *26.06.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Voss, Christian Axel, Neuss, *02.01.1984. Bestellt als Geschäftsführer: Nowak, Ehler Curt, München, *13.11.1985, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Voß, Christian, Düsseldorf, *02.01.1984.
2021-11-05: Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen. Neue Firma: HK EDV Beratung GmbH.
2021-11-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schnackenberg, Jörg, Kaarst, *25.05.1977.
2022-01-05: Mit der HTP IT Beteiligung GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 93540) als herrschendem Unternehmen ist am 18.11.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2021 zugestimmt.