2013-11-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Nerge, Gabriele, Obernkirchen, *16.05.1955. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Wiarek, Dirk, Hamburg, *02.03.1962. Einzelprokura: Paul, Ulrike, Haste, *15.07.1961.
2014-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: HKS Häusliche Krankenpflege und Seniorenbetreuung GmbH.
2019-09-19: Änderung zur Geschäftsanschrift: Steinhuder-Meer-Straße 1 a, 31558 Hagenburg. Personenbezogene Daten geändert, nun: Einzelprokura: Wehrmann, Ulrike, Haste, *15.07.1961.