2016-11-16: Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.
2017-09-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Grün, Karl, Oberrot, *31.08.1953.
2018-03-02: Bestellt als Geschäftsführer: Grün, Daniel, Oberrot, *12.05.1992, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.