2006-10-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Lingweiler, Karl, Neuss, *14.08.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Bucher, Günter, Laxenburg/Österreich, *06.05.1946, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: van Dongen, Antonius Adrianus Cornelis, WL Etten-Leur/Niederlande, *12.04.1969.
2007-04-03: Prokura erloschen: van Dongen, Antonius Adrianus Cornelis, WL Etten-Leur/Niederlande, *12.04.1969. Einzelprokura: Jung, Thomas, Hürth, *29.01.1955.
2007-05-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Bucher, Günter, Laxenburg/Österreich, *06.05.1946. Bestellt als Geschäftsführer: Rollett, Reinhard, Mödling/Österreich, *24.11.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Jung, Thomas, Hürth, *29.01.1955.
2010-04-21: Der Sitz ist nach Hallbergmoos, Landkreis Freising (jetzt Amtsgericht München HRB 184740) verlegt. Geschäftsanschrift: Zeppelinstr. 4, 85399 Hallbergmoos.