2006-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Haerkötter, Rudolf, Emsdetten, *21.02.1961; Hermeling, Josef, Münster, *13.10.1960.
2016-03-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Laumann, Ludger, Emsdetten, *19.02.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Dierksmeier, Frank, Saerbeck, *21.08.1971; Löchte, Christoph, Emsdetten, *13.04.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Welps Esch 3, 48369 Saerbeck.