2007-09-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Stahl-Maugé, Christine, geb. Maugé, Mannheim, *25.05.1949.
2010-09-03: Bestellt als Geschäftsführer: Hiss, Anne-Christel, geb. Link, Mannheim, *22.09.1948, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hiss, Torsten, Mannheim, *26.04.1982.
2016-12-21: Bestellt als Geschäftsführer: Hiss, Torsten, Mannheim, *26.04.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hiss, Anne-Christel, geb. Link, Mannheim, *22.09.1948.
2017-05-09: Bestellt als Geschäftsführer: Hiss, Anne-Christel, geb. Link, Mannheim, *22.09.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hiss, Torsten, Mannheim, *26.04.1982.