2010-09-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter: Kopetsch, Thomas, Sprockhövel, *02.07.1965.
2011-05-17: Prokura erloschen: Heuel, Frank, Olpe, *07.05.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschaftein HMT Heldener Metalltechnik Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH oder einem anderen Prokuristen: Kopetsch, Thomas, Sprockhövel, *02.07.1965; König, Manuela, Attendorn, *26.01.1973.
2012-02-22: Prokura erloschen: Kopetsch, Thomas, Sprockhövel, *02.07.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin HMT Heldener Metalltechnik Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH oder einem anderen Prokuristen: Seybold, Stephan, Attendorn, *29.10.1965.
2014-12-17: Gesamtprokura gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin HMT Heldener Metalltechnik Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH oder einem anderen Prokuristen: Ebbinghaus, Meik, Siegen, *05.02.1970.
2020-12-03: Von Amts wegen angepasst, weiterhin: Attendorn. Aus technischen Gründen angepasst, weiterhin Persönlich haftender Gesellschafter: HMT Heldener Metalltechnik Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, Attendorn .