2013-04-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Wilker, Andreas, Greven, *18.08.1962.
2016-01-05: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Sagowski, Stefan, Michelfeld, *25.12.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.