2009-08-31: Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 6, 73033 Göppingen. Bestellt als Geschäftsführer: Eich, Anke, Göppingen, *24.05.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Rapp, Hartmut Eugen, Bad Überkingen, *12.08.1952, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Eich, Karin, Göppingen, *02.04.1940.
2011-08-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Eich, Rainer, Dipl.-Ing. Freier Architekt, öffentlich bestellter und vereidiger Sachverständige für Honorare und Architektenleistungen, Göppingen.
2014-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Rapp, Hartmut Eugen, Bad Überkingen, *12.08.1952.