2007-06-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Elsner, Herbert, Uplengen, *09.02.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Elsner, Margret, Uplengen-Jübberde, *19.12.1950.
2014-07-11: Von Amts wegen berichtigt, nun: Gesellschaftsvertrag vom 12.07.1985, zuletzt geändert am 29.11.2004. Nicht mehr Geschäftsführer: Elsner, Margret, Uplengen-Jübberde, *19.12.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Rieger, Robert, Meppen, *13.04.1956, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-08-12: Geschäftsanschrift: Am Industriepark 4, 26670 Uplengen.
2021-06-22: Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Gegenstand des Unternehmens ist die Planung mit Ausführung von Gastronomie- und Hoteleinrichtungen, sowie die Realisierung von Küchenkonzepten.