2006-07-20: Bestellt: Geschäftsführer: Evermann, Marc, Hamburg, *12.11.1971, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Götz, Ulrich, Hamburg, *01.04.1957.
2008-03-06: Prokura erloschen Götz, Ulrich, Hamburg, *01.04.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hakelberg, Dirk, Hamburg, *18.02.1967.
2008-12-02: Geschäftsanschrift: Am Sandtorkai 23, 20457 Hamburg.
2011-07-06: Bestellt Geschäftsführer: Wilkens, Jörg, Hamburg, *24.02.1960, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-09-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beesten, Arne Wolfgang, Hamburg, *16.10.1980.
2017-04-20: Änderung zur Geschäftsanschrift: Obenhauptstraße 5 , 22335 Hamburg.
2017-07-18: Bestellt Geschäftsführer: Hakelberg, Dirk, Seevetal, *18.02.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2020-12-09: Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 500.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR beschlossen. 1.000.000,00 EUR.