2021-06-28: Firma: HRG Hotels Sechste Management II GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Hauptstraße 66, 12159 Berlin; Gegenstand: Personalberatung und Unternehmensberatung, Errichtung und Betreiben von Hotels, Sportstätten und Sportanlagen, Kuranstalten, Beherbergungsunternehmen, Rasthäusern und Gaststätten aller Art sowie Freizeiteinrichtungen, der Betrieb von Reisebüros sowie der Handel von Waren aller Art unter Einschluss von Import- und Exportwarenhandel. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten sowie die Veräußerung von Immobilien . Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. War Geschäftsführer: 1.
Hermann, Anja, *30.05.1969, Stuttgart; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Lewe, Markus, *20.02.1969, Königstein im Taunus; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 13.12.2018
zuletzt geändert durch Beschluss vom 25.09.2019.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.04.2021 ist der Sitz der Gesellschaft von Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 24120) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma, Sitz). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 27.12.2018
2022-04-29: Geschäftsführer: 3.
Husry, Ruslan, *17.07.1976, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Weidner, Björn, *30.09.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-07-18: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Lewe, Markus; Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Weidner, Björn; Geschäftsführer: 5.
Beginen, Jörg, *02.06.1966, Dieblich; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 6.
Klinger, Michael Hartmut, *12.05.1962, München; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen