2005-12-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Metzen, Wolfram, Dortmund. Bestellt zum Geschäftsführer: Walter, Michael, Castrop-Rauxel, *23.02.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-04: Allgemeine Vertretungsregelung gelöscht. Durch Beschluss des Amtsgerichts Dortmund vom 28.07.2020 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst.