2019-08-13: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.07.2019 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. 25.600,00 EUR. Bestellt Geschäftsführer: Syväri, Jaana Sadin, Hamburg, *15.03.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Hämmerer, Holger, Kaufmann, Hamburg, *17.08.1944; Hämmerer, Gerlinde, Disponentin, Hamburg, *26.08.1947. Prokura erloschen Syväri, Jaana, Oldendorf, *15.03.1985.