2009-12-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.10.2009. Geschäftsanschrift: Eberhard-Klausenberg-Str. 68, 59597 Erwitte. Gegenstand: Die Erbringung von Ingenieurleistungen auf dem Gebiet des Hoch- und Tiefbaus inkl. aller Nebenleistungen. Gewerbliche Tätigkeiten sind ausdrücklich ausgeschlossen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Michael, Frank, Erwitte, *19.08.1964; Risse, Burkhard, Büren, *18.03.1962.
2012-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Risse, Burkhard, Büren, *18.03.1962.
2021-10-18: Bestellt als Geschäftsführer: Michael, Johanna, Mannheim, *25.11.1995.
2021-11-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Michael, Frank, Erwitte, *19.08.1964.