2014-07-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.06.2014. Geschäftsanschrift: Sachsenring 9 a, 27711 Osterholz-Scharmbeck . Gegenstand: Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie deren Geschäftsführung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Hart, Thomas, Osterholz-Scharmbeck, *07.06.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Hart, Thomas, Osterholz-Scharmbeck, *07.06.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Hansen, Heinz-Jürgen, Ottersberg, *14.09.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-20: Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Oyten beschlossen. Oyten. Geschäftsanschrift: An der Autobahn 24, 28876 Oyten.