2009-04-14: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Heitmann, Thomas, Hannover, *29.07.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-16: Geschäftsanschrift: Mailänder Str 2, 30539 Hannover. Nicht mehr Geschäftsführer: Kleint, Ralf, Ronnenberg-Empelde, *19.12.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Karsten, Hannover, *25.09.1970, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2022-01-03: Prokura erloschen: Himmler, Jürgen, Seesen, *23.01.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Behrens, Fred, Hannover, *21.02.1968.