2012-07-03: Geschäftsanschrift: Ziegeleiweg 32, 49593 Bersenbrück. Bestellt als Geschäftsführer: Birse, Björn, Bersenbrück, *03.07.1990, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Birse, Wolfgang, Woltrup-Wehbergen, *16.10.1959.
2020-03-27: Die Gesellschafterversammlung hat am 20.03.2020 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Stammeinlage) zu ändern. 26.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Birse, Irmgard, Bersenbrück, *26.11.1962, einzelvertretungsberechtigt.